Nr. | Apliecības numurs | Apliecība izdota | Apliecība derīga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | 116-00928 | ĢĒRMANE | LUDMILA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
2. | 116-00929 | IVANOVA | JEĻENA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
3. | 116-00931 | KARLINS | ABO | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
4. | 116-00932 | KĀRKLIŅA | AGITA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
5. | 116-00933 | KORŅETOVA | JEĻENA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
6. | 116-00934 | KUZNETSOV | SERGEY | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
7. | 116-00935 | LASOVSKA | DACE | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
8. | 116-00936 | LĪNIŅA | KITIJA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
9. | 116-00937 | MAMONTOVA | VALĒRIJA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
10. | 116-00938 | MASLOVS | ANDREJS | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
11. | 116-00939 | MATIJESKU | MĀRĪTE | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
12. | 116-00941 | NAGLIŅA | INGRĪDA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
13. | 116-00942 | PĒTERSONE-PŪPOLA | SANDA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
14. | 116-00944 | SMIRNOVS | IGORS | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
15. | 116-00945 | SOROKINS | OĻEGS | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
16. | 116-00947 | SUTA-PRANČA | KATRĪNE | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
17. | 116-00947 | SUTA-PRANČA | KATRĪNE | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
18. | 116-00948 | ŠIŠKO | LĪGA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
19. | 116-00949 | TOMAŠŪNS | JURIS JĒKABS | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
20. | 116-00950 | VARENBERGA | SANTA | Rīga | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
21. | 116-01386 | TUNE | ANETE | Rīga | 2022-06-11 | 2017-06-10 | |
22. | 116-01459 | MANDEIKA | ĪRISA | Rīga | 2023-05-02 | 2023-05-09 | |
23. | 117-00001 | GABRĀNS | EDMUNDS | Valmiera | 2010-02-26 | 2015-02-25 | |
24. | 117-00002 | BRĀLĒNA | GITA | Valmiera | 2014-04-24 | 2019-04-23 | |
25. | 117-00003 | BĒRZIŅA | ZANE | Valmiera | 2013-03-01 | 2018-02-28 |