Nr. | Apliecības numurs | Apliecība izdota | Apliecība derīga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. | AI 000005 | KRUGLOVA | SARMĪTE | Nav norādīts | 2007-04-02 | 2012-04-01 | |
2. | AL 000020 | STEBERE | SARMĪTE | Nav norādīts | 2002-04-07 | 2007-02-02 | |
3. | AL 000064 | LUDVEIGA | SARMĪTE | Nav norādīts | 2007-04-22 | 2012-04-21 | |
4. | CR 000041 | STĒRSTE | SARMĪTE | Nav norādīts | 2003-04-26 | 2008-04-25 | |
5. | DO 000003 | MAKSE | SARMĪTE | Nav norādīts | 2002-05-18 | 2007-02-02 | |
6. | RP 000189 | DUBAVA | SARMĪTE | Nav norādīts | 2002-06-01 | 2012-06-01 | |
7. | RP 000264 | KEIŠA | SARMĪTE | Nav norādīts | 2007-06-08 | 2012-06-08 | |
8. | RP 000353 | GRUNDŠTEINA | SARMĪTE | Nav norādīts | 2003-01-17 | 2008-01-16 | |
9. | RP 000747 | JĒRĀNE | SARMĪTE | Rīga | 2006-06-05 | 2011-06-04 | |
10. | 113-00015 | GREIZIŅA | SAULCERĪTE | Jūrmala | 2016-03-24 | 2021-03-23 | |
11. | 116-00086 | ŠEIKIS | SAUĻUS | Rīga | 2011-04-29 | 2016-04-28 | |
12. | 114-00073 | VASIĻJEVA | SELĒNA | Liepāja | 2017-06-10 | 2022-06-09 | |
13. | 116-00808 | TELUŠKINS | SERGEJS | Rīga | 2018-05-25 | 2023-05-24 | |
14. | 112-00002 | RUBĻOVS | SERGEJS | Jelgava | 2010-05-28 | 2015-05-27 | |
15. | 020-00004 | SAMSONOVS | SERGEJS | Carnikavas nov. | 2014-04-27 | 2019-04-26 | |
16. | 116-00415 | TIHOŅENKO | SERGEJS | Rīga | 2014-06-07 | 2019-06-06 | |
17. | 001-00015 | PROTASOVS | SERGEJS | Ādažu novads | 2019-05-31 | 2024-05-30 | |
18. | RR 000139 | STOĻAROVS | SERGEJS | Nav norādīts | 2007-04-22 | 2012-04-23 | |
19. | LU 000026 | FENČENKO | SERGEJS | Nav norādīts | 2008-04-07 | 2013-03-30 | |
20. | JE 000029 | VASIKOVS | SERGEJS | Nav norādīts | 2002-05-18 | 2007-02-02 | |
21. | JS 000016 | ČEVERS | SERGEJS | Nav norādīts | 2002-04-26 | 2007-05-02 | |
22. | SP 000171 | IĻJINS | SERGEJS | Nav norādīts | 2003-05-20 | 2008-05-19 | |
23. | SP 000262 | SAULĪTE | SERGEJS | Nav norādīts | 2005-10-20 | 2010-10-19 | |
24. | AM 000001 | LAPSA | SERGEJS | Nav norādīts | 2002-05-21 | 2007-05-02 | |
25. | DP 000089 | ČAPULIS | SERGEJS | Daugavpils | 2012-03-31 | 2017-03-30 |